BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELIMTE SA | Administrador Unico | 06/09/2017 | |
BOCARANDO CHACON E HIJOS SL | Socio Unico | 12/08/2015 |
VINCULACIONES DE BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
Empresa: BOCARANDO CHACON E HIJOS SL
Administrador Unico
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 188, S 8, H CA 7370, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-11
Empresa: CELIMTE SA
Administrador Unico
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 46, S 8, H CA 5836, I/A 12 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-11
Empresa: CELIMTE SA
Administrador Unico
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 46, S 8, H CA 5836, I/A 12 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-11
Empresa: BOCARANDO Y MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 186, S 8, H CA 7370, I/A 6 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-11
Empresa: BOCARANDO Y MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 186, S 8, H CA 7370, I/A 6 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-11
Empresa: BOCARANDO Y MUÑOZ SL
Socio Único
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 186, S 8, H CA 7370, I/A 6 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-11
Empresa: LIMAN SA
Administrador Mancomunado
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 24, S 8, H CA 4695, I/A 14 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-11
Administrador Mancomunado
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 187, S 8, H CA 13338, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-11
Empresa: LIMAN SA
Administrador Mancomunado
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 22, S 8, H CA 4695, I/A 13 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-11
Empresa: LIMAN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
Consejero
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
Presidente
- Bocarando Chacon Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 22, S 8, H CA 4695, I/A 12 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-11
VER MAS ACTOS
Información de BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL
Mostramos los datos de BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOCARANDO CHACON JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos