MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
Informe ejecutivo de MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F. MUÑOZ HERAS SL | Consejero | 12/04/2022 | |
P. DE MUÑOZ Y SANCHEZ SL | Consejero | 01/04/2022 | |
DELICIAS DEL MUSEO SL | Consejero | 04/03/2022 | |
PILARMAYSE SA | Consejero | 04/03/2022 | |
MARCELO MUÑOZ E HIJOS SA | Consejero | 04/03/2022 | |
MUÑYSAN SL | Consejero | 28/11/2018 | |
UNIFAMU SA | Consejero | 28/11/2018 | |
PROHERMU SA | Consejero | 26/11/2018 | |
UNIGEMU SL | Socio Unico | 18/04/2018 | |
UNIGEMU SL | Administrador Unico | 18/04/2018 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
Empresa: F. MUÑOZ HERAS SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 20, S 8, H M 766874, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: P. DE MUÑOZ Y SANCHEZ SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 125, S 8, H M 759576, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: MARCELO MUÑOZ E HIJOS SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 216, S 8, H M 52662, I/A 20 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: PILARMAYSE SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35397 , F 193, S 8, H M 215171, I/A 12 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: DELICIAS DEL MUSEO SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24577 , F 162, S 8, H M 442338, I/A 6 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: UNIFAMU SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23885 , F 211, S 8, H M 53346, I/A 15 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: MUÑYSAN SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16937 , F 44, S 8, H M 289650, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: PROHERMU SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36528 , F 221, S 8, H M 134875, I/A 13 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: UNIGEMU SL
Administrador Unico
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 81, S 8, H M 669626, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: UNIGEMU SL
Socio Único
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 81, S 8, H M 669626, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA
Mostramos los datos de MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SANCHEZ MARIA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos