MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
Informe ejecutivo de MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
13 MEDIA SPORT SL | Administrador Solidario | 19/04/2023 | |
F. MUÑOZ HERAS SL | Consejero | 12/04/2022 | |
F. MUÑOZ HERAS SL | Secretario | 12/04/2022 | |
P. DE MUÑOZ Y SANCHEZ SL | Secretario | 01/04/2022 | |
P. DE MUÑOZ Y SANCHEZ SL | Consejero | 01/04/2022 | |
PROHERMU SA | Secretario | 09/03/2022 | |
UNIFAMU SA | Secretario | 08/03/2022 | |
CUHERUN SL | Secretario | 04/03/2022 | |
CUHERUN SL | Consejero | 04/03/2022 | |
DELICIAS DEL MUSEO SL | Secretario | 04/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
Empresa: BALANUS MANJARES SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Abril Jorge
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 508648, I/A 6 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: 13 MEDIA SPORT SL
Administrador Solidario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Ramirez Lopez Elisa Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45097 , F 40, S 8, H M 793652, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: F. MUÑOZ HERAS SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 20, S 8, H M 766874, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: P. DE MUÑOZ Y SANCHEZ SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 125, S 8, H M 759576, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: PROHERMU SA
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36528 , F 221, S 8, H M 134875, I/A 14 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Empresa: UNIFAMU SA
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23885 , F 212, S 8, H M 53346, I/A 16 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: MARCELO MUÑOZ E HIJOS SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 216, S 8, H M 52662, I/A 20 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: PILARMAYSE SA
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35397 , F 193, S 8, H M 215171, I/A 12 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: DELICIAS DEL MUSEO SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
- Muñoz Sanchez Maria Gema
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24577 , F 162, S 8, H M 442338, I/A 6 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: CUHERUN SL
Consejero
- Muñoz Sanchez Jesus Marcelo
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Presidente
Secretario
- Muñoz Sanchez Luis Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13683 , F 200, S 8, H M 223017, I/A 11 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
Mostramos los datos de MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ SANCHEZ LUIS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos