MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STORE PLUS SL | Administrador Unico | 09/01/2023 | 23/04/2024 |
STORE PLUS SL | Liquidador | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
STORE PLUS SL | Administrador Mancomunado | 19/11/2021 | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
Empresa: STORE PLUS SL
Liquidador
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 153, S 8, H M 755253, I/A 4 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Unico
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 153, S 8, H M 755253, I/A 4 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Unico
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 152, S 8, H M 755253, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Tuñas David
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 152, S 8, H M 755253, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Tuñas David
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 150, S 8, H M 755253, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Información de MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO
Mostramos los datos de MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ RUIZ DE AZUA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos