LOPEZ DE TUÑAS DAVID
Informe ejecutivo de LOPEZ DE TUÑAS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ DE TUÑAS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASTER RETAIL SL | Socio Unico | 19/10/2015 | |
MASTER RETAIL SL | Administrador Unico | 19/10/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE TUÑAS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE TUÑAS DAVID
Empresa: DISTRIBUCIONES TEXTILES SL
Administrador Unico
- Lopez De Tuñas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 94, S 8, H M 4143, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Tuñas David
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 152, S 8, H M 755253, I/A 3 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: STORE PLUS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez De Tuñas David
- Muñoz Ruiz De Azua Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 150, S 8, H M 755253, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: DISTRIBUCIONES TEXTILES SL
Administrador Unico
- Lopez De Tuñas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 94, S 8, H M 4143, I/A 5 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: MASTER RETAIL SL
Administrador Unico
- Lopez De Tuñas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 90, S 8, H M 610883, I/A 1 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Empresa: MASTER RETAIL SL
Socio Único
- Lopez De Tuñas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 90, S 8, H M 610883, I/A 1 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Información de LOPEZ DE TUÑAS DAVID
Mostramos los datos de LOPEZ DE TUÑAS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE TUÑAS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos