MUÑOZ RODRIGO AMPARO
Informe ejecutivo de MUÑOZ RODRIGO AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ RODRIGO AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABILITAFORMA SL | Apoderado Solidario | 27/03/2009 | 09/11/2020 |
COCINAS Y BAÑOS CONSTITUCION SL | Administrador Unico | 26/05/2009 | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ RODRIGO AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ RODRIGO AMPARO
Empresa: COCINAS Y BAÑOS CONSTITUCION SL
Administrador Unico
- Muñoz Rodrigo Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 162, S 8, H B 196641, I/A 9 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: COCINAS Y BAÑOS CONSTITUCION SL
Administrador Unico
- Muñoz Rodrigo Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 160, S 8, H B 196641, I/A 7 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-08
Empresa: HABILITAFORMA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Martinez Vicente
- Muñoz Rodrigo Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7496, L 4797, F 13, S 8, H V 90188, I/A 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-46
Información de MUÑOZ RODRIGO AMPARO
Mostramos los datos de MUÑOZ RODRIGO AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ RODRIGO AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos