MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
Informe ejecutivo de MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABILITAFORMA SL | Apoderado Solidario | 27/03/2009 | 09/11/2020 |
DWELLIHOUSE SL | Administrador Unico | 16/06/2009 | 16/04/2014 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
Empresa: DWELLIHOUSE SL
Administrador Unico
- Muñoz Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9053, L 6337, F 207, S 8, H V 134538, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
Empresa: DWELLIHOUSE SL
Administrador Unico
- Muñoz Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9053, L 6337, F 206, S 8, H V 134538, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-46
Empresa: HABILITAFORMA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Martinez Vicente
- Muñoz Rodrigo Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7496, L 4797, F 13, S 8, H V 90188, I/A 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-46
Información de MUÑOZ MARTINEZ VICENTE
Mostramos los datos de MUÑOZ MARTINEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MARTINEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos