MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD PUNTO LUZ 91 SL | Administrador Concursal | 11/07/2013 | |
PARQUE Y EDIFICACIONES ARTAL SL | Administrador Concursal | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
Empresa: HIERROS JOVE GARCIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HIERROS JOVE GARCIA SL
Nif:B74017690
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Muñoz-murillo Quiros Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:D.ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:07/07/2010
Número Procedimiento Concursal:0000241/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2921
Libro:
0
Folio:
94
Hoja:
8-26045
Inscripción:
10
Fecha Inscripción10/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921 , F 94, S 8, H AS 26045, I/A 10 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-33
Empresa: SUYBALENHERR SLL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUYBALENHERR SLL
Nif:B81777617
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Muñoz-murillo Quiros Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:29/09/2011
Número Procedimiento Concursal:454/2011
Datos Registrales:
Tomo:
12407
Libro:
0
Folio:
151
Hoja:
8-197304
Inscripción:
5
Fecha Inscripción30/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12407 , F 151, S 8, H M 197304, I/A 5 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Administrador Mancomunado
- Corcelles Moral Manuel
- Guzman Rendueles Jose Miguel
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30626 , F 115, S 8, H M 551200, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Empresa: ELECTRICIDAD PUNTO LUZ 91 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICIDAD PUNTO LUZ 91 SL
Nif:B79972204
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Muñoz-murillo Quiros Antonio
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:26/03/2013
Número Procedimiento Concursal:439/2012
Datos Registrales:
Tomo:
966
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-19034
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 155, S 8, H M 19034, I/A A (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: SOCIEDAD DE TRATAMIENTO LA ANDAYA SL
Consejero
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 25, S 8, H M 269766, I/A 43 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: SOCIEDAD DE TRATAMIENTO HORNILLOS SL
Consejero
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18853 , F 218, S 8, H M 328865, I/A 33 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: TRATAMIENTO ALMAZAN SL
Consejero
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21776 , F 221, S 8, H M 387884, I/A 25 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: TRATAMIENTOS CINCA MEDIO SL
Consejero
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24219 , F 216, S 8, H M 435258, I/A 16 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Administrador Mancomunado
- Corcelles Moral Manuel
- Guzman Rendueles Jose Miguel
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30626 , F 109, S 8, H M 551200, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: TRATAMIENTO ALMAZAN SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Muñoz-murillo Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21776 , F 221, S 8, H M 387884, I/A 24 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ-MURILLO QUIROS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos