MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARINERA NUESTRA SEÑORA DEL AGUILA DE VILLAVERDE DEL RIO SA | Administrador Unico | 15/02/2017 | 17/07/2020 |
HARINERA NUESTRA SEÑORA DEL AGUILA DE VILLAVERDE DEL RIO SA | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
Administrador Unico
- Muñoz Murga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668, L 436, F 137, S 8, H SE 9726, I/A 9 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-41
Administrador Solidario
- Lara Morales Jose
- Muñoz Murga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668, L 436, F 137, S 8, H SE 9726, I/A 9 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-41
Administrador Solidario
- Lara Morales Jose
- Muñoz Murga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668, L 436, F 137, S 8, H SE 9726, I/A 8 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
Información de MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MURGA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos