LARA MORALES JOSE
Informe ejecutivo de LARA MORALES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARA MORALES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LARA Y PROYECTOS INDEFINIDOS SL | Socio Unico | 12/07/2018 | |
GRUPO LARA Y PROYECTOS INDEFINIDOS SL | Administrador Unico | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE LARA MORALES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA MORALES JOSE
Administrador Unico
- Lara Morales Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 22, S 8, H CA 53550, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-11
Socio Único
- Lara Morales Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 22, S 8, H CA 53550, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-11
Administrador Solidario
- Lara Morales Jose
- Muñoz Murga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668, L 436, F 137, S 8, H SE 9726, I/A 9 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-41
Administrador Solidario
- Lara Morales Jose
- Muñoz Murga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668, L 436, F 137, S 8, H SE 9726, I/A 8 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
Información de LARA MORALES JOSE
Mostramos los datos de LARA MORALES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA MORALES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos