MUÑOZ MATARO KATY
Informe ejecutivo de MUÑOZ MATARO KATY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ MATARO KATY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXTIL ZE DE SA | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
GOLA NORD SA | Administrador Solidario | 17/06/2024 | |
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Administrador Solidario | 22/07/2019 | |
GOLA NORD SA | Administrador Solidario | 17/07/2018 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ MATARO KATY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ MATARO KATY
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Unico
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 28643, I/A 42 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-08
Empresa: GOLA NORD SA
Administrador Solidario
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 28841, I/A 23 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Unico
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 115, S 8, H B 28643, I/A 38 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Solidario
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 115, S 8, H B 28643, I/A 38 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: FOMENTO INMOBILIARIO DE CATALUÑA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Llasat Antonio
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 162, S 8, H B 31426, I/A 19 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Administrador Solidario
- Muñoz Llasat Antonio
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 103, S 8, H B 181855, I/A 12 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Consejero Delegado
- Muñoz Mataro Katy
Consejero
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 103, S 8, H B 181855, I/A 12 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
Empresa: FOMENTO INMOBILIARIO DE CATALUÑA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Llasat Antonio
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 161, S 8, H B 31426, I/A 18 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 114, S 8, H B 28643, I/A 36 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: GOLA NORD SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21876 , F 164, S 8, H B 28841, I/A 17 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ MATARO KATY
Mostramos los datos de MUÑOZ MATARO KATY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ MATARO KATY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos