MATARO COMERMA TRINIDAD
Informe ejecutivo de MATARO COMERMA TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MATARO COMERMA TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Apoderado | 19/03/2021 | |
TEXTIL ZE DE SA | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 07/08/2019 |
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Secretario | 18/05/2018 | 22/07/2019 |
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Consejero | 18/05/2018 | 22/07/2019 |
GOLA NORD SA | Administrador Solidario | 17/07/2018 | 17/07/2019 |
TEXTIL ZE DE SA | Administrador Solidario | 19/04/2011 | 18/07/2018 |
TEXTIL ZE DE SA | Administrador Solidario | 31/03/2016 | 18/07/2018 |
GOLA NORD SA | Administrador Unico | 01/04/2016 | 17/07/2018 |
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Secretario | 17/07/2013 | 18/05/2018 |
INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA | Consejero | 17/07/2013 | 18/05/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATARO COMERMA TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATARO COMERMA TRINIDAD
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Apoderado
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 107, S 8, H B 181855, I/A 16 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 115, S 8, H B 28643, I/A 37 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Presidente
Secretario
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 103, S 8, H B 181855, I/A 12 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
Empresa: GOLA NORD SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21876 , F 164, S 8, H B 28841, I/A 19 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 114, S 8, H B 28643, I/A 36 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: TEXTIL ZE DE SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29302 , F 114, S 8, H B 28643, I/A 36 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: GOLA NORD SA
Administrador Solidario
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Mataro Katy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21876 , F 164, S 8, H B 28841, I/A 17 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: GOLA NORD SA
Administrador Unico
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21876 , F 164, S 8, H B 28841, I/A 17 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Katy
Presidente
Secretario
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 102, S 8, H B 181855, I/A 11 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Empresa: INVERSIONES Y VALORES IRVIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mataro Comerma Trinidad
- Muñoz Calvo Angel
- Muñoz Mataro Catalina
Presidente
Secretario
- Mataro Comerma Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30790 , F 102, S 8, H B 181855, I/A 11 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
VER MAS ACTOS
Información de MATARO COMERMA TRINIDAD
Mostramos los datos de MATARO COMERMA TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATARO COMERMA TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos