MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERSHKA BSK ESPAÑA SA | Apoderado | 31/05/2024 | |
AZULEJOS Y PAVIMENTOS DISEÑO SL | Socio Unico | 13/10/2022 | |
LEIVA Y MUÑOZ ODONTOLOGOS SLP | Soc.Prof. | 08/05/2018 | |
LEIVA Y MUÑOZ ODONTOLOGOS SLP | Administrador Solidario | 08/05/2018 | |
ESPLAI PILATES PICASSENT SL | Administrador Solidario | 13/02/2018 | |
MUÑOZ LOPEZ ODONTOLOGOS SCP | Soc.Prof. | 23/01/2015 | |
MUÑOZ LOPEZ ODONTOLOGOS SCP | Administrador Solidario | 23/01/2015 | |
MAGNA FORMARES SL | Administrador Solidario | 02/02/2012 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
Empresa: ALLO STUDIO SL
Liquidador
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 584185, I/A 2 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-08
Empresa: ALLO STUDIO SL
Administrador Unico
- Muñoz Lopez Jose Luis
Liquidador
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 584185, I/A 2 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-08
Empresa: BERSHKA BSK ESPAÑA SA
Apoderado
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 19163, I/A 175 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-15
Liquidador Solidario
- Muñoz Lopez Jose Luis
- Muñoz Lopez Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058, L 622, F 118, S 8, H CS 17444, I/A 2 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-12
Administrador Solidario
- Muñoz Lopez Jose Luis
- Muñoz Lopez Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058, L 622, F 118, S 8, H CS 17444, I/A 2 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-12
Administrador Unico
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 200, S 8, H L 35221, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-25
Administrador Unico
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 197, S 8, H L 35221, I/A 1 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-25
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS DISEÑO SL
Socio Único
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976, L 1889, F 45, S 8, H MA 54129, I/A 2 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-29
Empresa: ALLO STUDIO SL
Administrador Unico
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48447 , F 162, S 8, H B 584185, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Empresa: TRANS CARJO 2018 SL
Apoderado Mancomunado
- Muñoz Lopez Carlos Javier
- Muñoz Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 751 , F 47, S 8, H CU 11042, I/A 5 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-16
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos