MUÑOZ HERRERO ALFREDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ HERRERO ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ HERRERO ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONAL HISPANIA SA | Administrador Solidario | 29/11/2016 | |
CONAL HISPANIA SA | Apoderado Solidario | 21/01/2010 | |
CONAL TECNOLOGIA SL | Apoderado Solidario | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ HERRERO ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ HERRERO ALFREDO
Empresa: CONAL HISPANIA SA
Administrador Solidario
- Muñoz Herrero Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 128, S 8, H BU 5164, I/A 24 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-09
Empresa: CONAL HISPANIA SA
Administrador Solidario
- EMH ASESORES Y CONSEJEROS INDEPENDIENTES SL
- Muñoz Herrero Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 127, S 8, H BU 5164, I/A 23 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Herrero Alfredo
- Muñoz Herrero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 62, S 8, H BU 12049, I/A 17 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-09
Empresa: CONAL HISPANIA SA
Apoderado Solidario
- Muñoz Herrero Alfredo
- Muñoz Herrero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609, L 400, F 83, S 8, H BU 5164, I/A 19 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-09
Empresa: CONAL TECNOLOGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herrero Huidobro Maria Ascension
- Muñoz Herrero Alfredo
- Muñoz Herrero Elisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 61, S 8, H BU 12049, I/A 15 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-09
Empresa: CONAL HISPANIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515, L 306, F 89, S 8, H BU 5164, I/A 17 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-09
Información de MUÑOZ HERRERO ALFREDO
Mostramos los datos de MUÑOZ HERRERO ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ HERRERO ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos