MUÑOZ ALONSO RAFAEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ ALONSO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ ALONSO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASNOU SPORT AND BIER SL | Administrador Unico | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ALONSO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ALONSO RAFAEL
Empresa: TTS SOLUCIONS MUÑOZ JALDO SL
Liquidador Mancomunado
- Jaldo Alvarez Jonatan
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 178, S 8, H B 470196, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Empresa: TTS SOLUCIONS MUÑOZ JALDO SL
Administrador Solidario
- Jaldo Alvarez Jonatan
- Muñoz Alonso Rafael
Liquidador Mancomunado
- Jaldo Alvarez Jonatan
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 178, S 8, H B 470196, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Empresa: VILA ESPORTS MARESME SL
Administrador Solidario
- Lopez Jurado David
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 37, S 8, H B 483141, I/A 5 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: VILA ESPORTS MARESME SL
Administrador Solidario
- Mario Kasun
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 34, S 8, H B 483141, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: TTS SOLUCIONS MUÑOZ JALDO SL
Administrador Solidario
- Jaldo Alvarez Jonatan
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 178, S 8, H B 470196, I/A 1 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: MASNOU SPORT AND BIER SL
Administrador Unico
- Muñoz Alonso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43733 , F 191, S 8, H B 436810, I/A 2 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Empresa: CONAL HISPANIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Alonso Rafael
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515, L 306, F 89, S 8, H BU 5164, I/A 17 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-09
Información de MUÑOZ ALONSO RAFAEL
Mostramos los datos de MUÑOZ ALONSO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ALONSO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos