MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALIBRADOS MADRID SA | Secretario | 15/04/2014 | |
CALIBRADOS MADRID SA | Consejero | 15/04/2014 | |
CALIBRADOS MADRID SA | Apoderado | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 205, S 8, H M 83507, I/A 32 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 205, S 8, H M 83507, I/A 31 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 204, S 8, H M 83507, I/A 30 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Apoderado
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 202, S 8, H M 83507, I/A 25 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Información de MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GOMEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos