ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
Informe ejecutivo de ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALIBRADOS MADRID SA | Apoderado | 20/12/2011 | |
CALIBRADOS MADRID SA | Vicepresidente | 31/03/2009 | |
CALIBRADOS MADRID SA | Consejero | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arranz Muñoz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 205, S 8, H M 83507, I/A 32 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arranz Muñoz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 205, S 8, H M 83507, I/A 31 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
- Muñoz Gomez Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arranz Muñoz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 204, S 8, H M 83507, I/A 30 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Apoderado
- Arranz Muñoz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 203, S 8, H M 83507, I/A 27 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: CALIBRADOS MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arranz Muñoz Rafael
- Arranz Muñoz Raquel
Presidente
Vicepresidente
- Arranz Muñoz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 144, S 8, H M 83507, I/A 23 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Información de ARRANZ MUÑOZ RAQUEL
Mostramos los datos de ARRANZ MUÑOZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRANZ MUÑOZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos