MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DABLAMA INVERSIONES SL | Socio Unico | 25/07/2024 | |
DABLAMA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 25/07/2024 | |
TODANE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
INGEAGRO SL | Socio Unico | 12/07/2013 | |
INGEAGRO SL | Administrador Unico | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
Empresa: DABLAMA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145510, I/A 1 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: DABLAMA INVERSIONES SL
Socio Único
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145510, I/A 1 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: TODANE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7177 , F 116, S 8, H SE133533, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-41
Empresa: INGEAGRO SL
Administrador Unico
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5722 , F 1, S 8, H SE 97921, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-41
Empresa: INGEAGRO SL
Socio Único
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5722 , F 1, S 8, H SE 97921, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-41
Empresa: SURESPA FRUITS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250, L 6533, F 104, S 8, H V 141181, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Empresa: SURESPA FRUITS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250, L 6533, F 102, S 8, H V 141181, I/A 1 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-46
Información de MUÑOZ GELO MANUEL JESUS
Mostramos los datos de MUÑOZ GELO MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GELO MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos