FUENTES GOMEZ JOSE
Informe ejecutivo de FUENTES GOMEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUENTES GOMEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CA LA MANELA SL | Administrador Unico | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE FUENTES GOMEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES GOMEZ JOSE
Empresa: CA LA MANELA SL
Administrador Unico
- Fuentes Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 159, S 8, H B 92780, I/A 8 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: CA LA MANELA SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Soriano Ortas Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 159, S 8, H B 92780, I/A 8 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: CA LA MANELA SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Soriano Ortas Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 159, S 8, H B 92780, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: CA LA MANELA SL
Administrador Unico
- Fuentes Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 159, S 8, H B 92780, I/A 7 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: SURESPA FRUITS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250, L 6533, F 104, S 8, H V 141181, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Empresa: SURESPA FRUITS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Gomez Jose
- Muñoz Gelo Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250, L 6533, F 102, S 8, H V 141181, I/A 1 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-46
Empresa: CA LA MANELA SL
Administrador Unico
- Fuentes Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 159, S 8, H B 92780, I/A 6 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08
Información de FUENTES GOMEZ JOSE
Mostramos los datos de FUENTES GOMEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES GOMEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos