MUÑOZ EGIDO ALFONSO
Informe ejecutivo de MUÑOZ EGIDO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ EGIDO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVM INVERSIONS ACTIVITY SL | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
VERSOS D ARTE SL | Administrador Solidario | 11/12/2017 | |
REALE HABITAT LIDER TECHNICAL SL | Apoderado Mancomunado | 21/10/2016 | |
CARRERO Y MUÑOZ SL | Administrador Solidario | 20/10/2016 | |
ASSISSER CONSULTORES DE EMPRESA SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | |
MUÑOZ Y EGIDO SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Solidario | 08/02/2010 | |
MUÑOZ Y EGIDO SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS SL | Presidente | 08/02/2010 | |
MUÑOZ Y EGIDO SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS SL | Consejero | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ EGIDO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ EGIDO ALFONSO
Empresa: IVM INVERSIONS ACTIVITY SL
Administrador Unico
- Muñoz Egido Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 178, S 8, H M 732259, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: VERSOS D ARTE SL
Administrador Solidario
- Moreno Torres Jose-luis
- Muñoz Egido Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36758 , F 180, S 8, H M 658619, I/A 1 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: REALE HABITAT LIDER TECHNICAL SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Torres Jose-luis
- Muñoz Egido Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 77, S 8, H M 622117, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: CARRERO Y MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Muñoz Egido Alfonso
- Muñoz Egido Javier David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13747 , F 136, S 8, H M 224367, I/A 5 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: CARRERO Y MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Carrero Mendez Felipe
- Muñoz Egido Alfonso
- Muñoz Egido Javier David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13747 , F 136, S 8, H M 224367, I/A 5 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: ASSISSER CONSULTORES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Muñoz Egido Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 24, S 8, H M 612301, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 191, S 8, H M 52461, I/A 334 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Egido Alfonso
- Muñoz Egido Javier David
Consejero
- Egido Macias Soledad
- Muñoz Egido Alfonso
- Muñoz Egido Javier David
Presidente
- Muñoz Egido Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7306 , F 101, S 8, H M 118371, I/A 6 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Información de MUÑOZ EGIDO ALFONSO
Mostramos los datos de MUÑOZ EGIDO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ EGIDO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos