LUNA DORADO MANUEL
Informe ejecutivo de LUNA DORADO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LUNA DORADO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE JURIDICO PEREZ TORRES SL | Administrador Unico | 10/03/2009 | 03/12/2021 |
GABINETE JURIDICO PEREZ TORRES SL | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
ASESORIA MANUEL LUNA SL | Administrador Unico | 03/12/2021 | |
ASESORIA MANUEL LUNA SL | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
AGESA SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Unico | 03/12/2021 | |
AGESA SERVICIOS GENERALES SL | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
UNION COMERCIAL LUCENTINA SL | Administrador Unico | 03/12/2021 | |
UNION COMERCIAL LUCENTINA SL | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 17/12/2009 | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE LUNA DORADO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUNA DORADO MANUEL
Empresa: GABINETE JURIDICO PEREZ TORRES SL
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 54, S 8, H CO 28633, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: GABINETE JURIDICO PEREZ TORRES SL
Administrador Unico
- Luna Dorado Manuel
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 54, S 8, H CO 28633, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: ASESORIA MANUEL LUNA SL
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 76, S 8, H CO 18436, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: ASESORIA MANUEL LUNA SL
Administrador Unico
- Luna Dorado Manuel
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 76, S 8, H CO 18436, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: AGESA SERVICIOS GENERALES SL
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753 , F 156, S 8, H CO 5284, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: AGESA SERVICIOS GENERALES SL
Administrador Unico
- Luna Dorado Manuel
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753 , F 156, S 8, H CO 5284, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: UNION COMERCIAL LUCENTINA SL
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 113, S 8, H CO 1104, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Empresa: UNION COMERCIAL LUCENTINA SL
Administrador Unico
- Luna Dorado Manuel
Liquidador
- Luna Dorado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 113, S 8, H CO 1104, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 191, S 8, H M 52461, I/A 334 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Apoderado Solidario
- Abellan Herrero Luis
- Armada Garcia David
- Barrio Rego Carmen
- Barroso Rojas Maria Carmen
- Cantero Aguilar Rafael
- Cayon Ruiz Juan Jose
- Diaz Lopez Jose Manuel
- Fernandez Morales Juan Carlos
- Filgueira Villaamil Maria Angeles
- Garcia Casalilla Jose Miguel
- Gomez Diaz Jose
- Gonzalez Rigaut Jose Roberto
- Gonzalez Zorroquiain Eduardo
- Guturbay Francia Koldo
- Lopez Gallego Pedro
- Luna Dorado Manuel
- Moreno Amador Jose Luis
- Noguiera Fernandez Jaime
- Olano Arrese Jon
- Pallas Albiac Jesus Maria
- Perez Fernandez Francisco
- Ruiz Alhambra Santiago
- Sendra Vicedo Fernando
- Talavera Alfaro Teresa Henar
- Timoneda Biosca Antonio
- Ugarte Muguerza Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 121, S 8, H M 52461, I/A 242 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
VER MAS ACTOS
Información de LUNA DORADO MANUEL
Mostramos los datos de LUNA DORADO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUNA DORADO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos