MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA RACOSA SA | Apoderado | 14/01/2019 | |
LOS CARRETONES SL | Administrador Unico | 28/07/2017 | |
LOS CARRETONES SL | Apoderado | 14/03/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Apoderado
- Muñoz Costi Rodriguez Ubaldo
- Muñoz-costi Santiago Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 61, S 8, H M 78478, I/A 22 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: LOS CARRETONES SL
Administrador Unico
- Muñoz Costi Rodriguez Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9754 , F 38, S 8, H M 156689, I/A 4 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: LOS CARRETONES SL
Apoderado
- Muñoz Costi Rodriguez Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9754 , F 37, S 8, H M 156689, I/A 3 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Información de MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO
Mostramos los datos de MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ COSTI RODRIGUEZ UBALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos