FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA RACOSA SA | Apoderado | 24/08/2022 | |
AGROPECUARIA RACOSA SA | Presidente | 14/01/2019 | |
AGROPECUARIA RACOSA SA | Consejero | 17/08/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Apoderado
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz Costi Costi Julian Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 67, S 8, H M 78478, I/A 29 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Apoderado
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz- Costi Sabonet Enrique Ubaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 62, S 8, H M 78478, I/A 23 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Presidente
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 61, S 8, H M 78478, I/A 22 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 61, S 8, H M 78478, I/A 22 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Apoderado
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz- Costi Sabonet Enrique Ubaldo
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 60, S 8, H M 78478, I/A 21 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 60, S 8, H M 78478, I/A 21 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Consejero
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz Costi Costi Enrique
- Muñoz Costi Costi Fernando
- Muñoz Costi Costi Julian Maria
- Muñoz-costi Costi Rafael
- Muñoz-costi Costi Ubaldo Jorge
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 17, S 8, H M 78478, I/A 20 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Consejero
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz Costi Costi Enrique
- Muñoz Costi Costi Fernando
- Muñoz Costi Costi Julian Maria
- Muñoz-costi Costi Rafael
- Muñoz-costi Costi Ubaldo Jorge
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 17, S 8, H M 78478, I/A 20 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Consejero
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz Costi Costi Enrique
- Muñoz Costi Costi Fernando
- Muñoz Costi Costi Julian Maria
- Muñoz-costi Costi Rafael
- Muñoz-costi Costi Ubaldo Jorge
- Muñoz Costi Jose Ramon
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 15, S 8, H M 78478, I/A 17 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: AGROPECUARIA RACOSA SA
Consejero
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
- Muñoz Costi Costi Enrique
- Muñoz Costi Costi Fernando
- Muñoz Costi Costi Julian Maria
- Muñoz-costi Costi Rafael
- Muñoz-costi Costi Ubaldo Jorge
- Muñoz Costi Jose Ramon
Presidente
Secretario
- Fernandez Muñoz Costi Ignacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 15, S 8, H M 78478, I/A 17 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Información de FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS
Mostramos los datos de FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MUÑOZ COSTI IGNACIO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos