MUNMANY CAROLA MARTI
Informe ejecutivo de MUNMANY CAROLA MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MUNMANY CAROLA MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTICOS TA TAY SA | Apoderado | 07/11/2019 | |
COVESA VEHICULOS SL | Consejero | 23/12/2016 | |
HTT SA | Consejero | 14/04/2014 | 20/04/2016 |
PTT SA | Secretario No Consejero | 09/11/2011 | 20/02/2014 |
LIN SA | Secretario No Consejero | 09/11/2011 | 18/02/2014 |
PROMOCIONS MUNICIPALS SANTJUSTENQUES SA | Consejero | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE MUNMANY CAROLA MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNMANY CAROLA MARTI
Empresa: PLASTICOS TA TAY SA
Apoderado
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47069 , F 172, S 8, H B 34880, I/A 97 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Empresa: COVESA VEHICULOS SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40365 , F 154, S 8, H B 61594, I/A 41 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: HTT SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 141, S 8, H B 61462, I/A 26 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-08
Empresa: HTT SA
Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23822 , F 41, S 8, H B 61462, I/A 24 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Empresa: PTT SA
Secretario No Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23820 , F 152, S 8, H B 61670, I/A 11 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: LIN SA
Secretario No Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23820 , F 178, S 8, H B 61650, I/A 36 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: PTT SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23820 , F 152, S 8, H B 61670, I/A 10 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Empresa: LIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23820 , F 177, S 8, H B 61650, I/A 34 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Empresa: LIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Munmany Carola Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23820 , F 177, S 8, H B 61650, I/A 34 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41564 , F 52, S 8, H B 394, I/A 48 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Información de MUNMANY CAROLA MARTI
Mostramos los datos de MUNMANY CAROLA MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNMANY CAROLA MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos