MARCH VILA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARCH VILA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARCH VILA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVESA VEHICULOS SL | Consejero | 23/12/2016 | |
GLOBUS MCMXC SA | Administrador Unico | 18/01/2011 | 18/02/2013 |
GLOBUS MCMXC SA | Administrador Solidario | 18/01/2011 | |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE MARCH VILA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCH VILA JOSE MARIA
Empresa: COVESA VEHICULOS SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40365 , F 154, S 8, H B 61594, I/A 41 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: GLOBUS MCMXC SA
Administrador Unico
- March Vila Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 183, S 8, H B 10076, I/A 8 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Empresa: GLOBUS MCMXC SA
Administrador Unico
- March Vila Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 183, S 8, H B 10076, I/A 7 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Empresa: GLOBUS MCMXC SA
Administrador Solidario
- Esquis Boix Joaquin
- March Vila Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 183, S 8, H B 10076, I/A 7 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado
- Costa Santos Antonio
- Fors Tomas Jaume
- March Vila Jose Maria
- Rodriguez Izquierdo Julio
- Torras Chiva Rosa
- Vilalta Serarols Pedro
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36616 , F 72, S 8, H B 57594, I/A 362 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-08
Información de MARCH VILA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARCH VILA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCH VILA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos