MULLER OLAF JOHANNES
Informe ejecutivo de MULLER OLAF JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULLER OLAF JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 10/04/2012 | 27/08/2021 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 12/04/2018 | 11/05/2020 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Presidente | 12/04/2018 | 11/05/2020 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Presidente | 17/09/2015 | 12/04/2018 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 17/09/2015 | 12/04/2018 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 10/04/2012 | 17/09/2015 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Presidente | 10/04/2012 | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE MULLER OLAF JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER OLAF JOHANNES
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Krugmann Rainer Hans Gunther
- Muller Olaf Johannes
- Peter Joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 90, S 8, H M 536279, I/A 12 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Muller Olaf Johannes
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 89, S 8, H M 536279, I/A 9 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 89, S 8, H M 536279, I/A 7 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 6 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 6 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer Hans Gunther
- Muller Olaf Johannes
- Peter Joachim
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Krugmann Rainer Hans Gunther
- Muller Olaf Johannes
- Peter Joachim
Apoderado Solidario
Presidente
- Muller Olaf Johannes
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 86, S 8, H M 536279, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer Hans Gunther
- Muller Olaf Johannes
- Peter Joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 83, S 8, H M 536279, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Información de MULLER OLAF JOHANNES
Mostramos los datos de MULLER OLAF JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER OLAF JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos