KRUGMANN RAINER
Informe ejecutivo de KRUGMANN RAINER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KRUGMANN RAINER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 27/08/2021 | 28/02/2023 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2021 | 28/02/2023 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 12/04/2018 | 27/08/2021 |
FETTE COMPACTING IBERICA SL | Consejero | 17/09/2015 | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE KRUGMANN RAINER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRUGMANN RAINER
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Dittrich Joachim
- Krugmann Rainer
- Pluschau Lars
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 91, S 8, H M 536279, I/A 14 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 91, S 8, H M 536279, I/A 13 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Dittrich Joachim
- Krugmann Rainer
- Pluschau Lars
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 90, S 8, H M 536279, I/A 12 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Dittrich Joachim
- Krugmann Rainer
- Pluschau Lars
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 90, S 8, H M 536279, I/A 11 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Ehmans Daniel
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 90, S 8, H M 536279, I/A 11 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 6 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 6 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: FETTE COMPACTING IBERICA SL
Consejero
- Krugmann Rainer
- Kuhl Karsten
- Muller Olaf Johannes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 88, S 8, H M 536279, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Información de KRUGMANN RAINER
Mostramos los datos de KRUGMANN RAINER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRUGMANN RAINER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos