MULLER DE PONTE EDITH LILLI
Informe ejecutivo de MULLER DE PONTE EDITH LILLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULLER DE PONTE EDITH LILLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISCONPON SL | Apoderado | 06/09/2016 | 01/02/2023 |
FISCONPON SL | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE MULLER DE PONTE EDITH LILLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER DE PONTE EDITH LILLI
Empresa: FISCONPON SL
Apoderado
- Muller De Ponte Edith Lilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 224, S 8, H MA 654, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Empresa: FISCONPON SL
Apoderado
- Muller De Ponte Edith Lilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 224, S 8, H MA 654, I/A 6 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Empresa: FISCONPON SL
Administrador Solidario
- De Ponte Machado Jose Maria
- Muller De Ponte Edith Lilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 223, S 8, H MA 654, I/A 5 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Empresa: FISCONPON SL
Administrador Solidario
- De Ponte Machado Jose Maria
- Muller De Ponte Edith Lilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 223, S 8, H MA 654, I/A 4 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Información de MULLER DE PONTE EDITH LILLI
Mostramos los datos de MULLER DE PONTE EDITH LILLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER DE PONTE EDITH LILLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos