DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUPONTE SL | Consejero | 15/07/2020 | 21/11/2023 |
FISCONPON SL | Administrador Unico | 26/03/2013 | 01/02/2023 |
FISCONPON SL | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
DR SAFFER RAAB Y SAFFER SL | Liquidador | 02/09/2019 | 02/09/2019 |
RUPONTE SL | Presidente | 07/04/2014 | 10/12/2014 |
RUPONTE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2014 | 10/12/2014 |
RUPONTE SL | Consejero | 07/04/2014 | 10/12/2014 |
FISCONPON SL | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 26/03/2013 |
RUPONTE SL | Apoderado Solidario | 06/04/2009 | 21/09/2012 |
ARCHITEKTURE MAS DESIGN KLAUS VON BOCK DIPL. ING. SL | Apoderado | 22/08/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
Empresa: RUPONTE SL
Consejero
- De Ponte Luz Elena
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 178, S 8, H TF 13530, I/A 18 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Empresa: FISCONPON SL
Liquidador
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 224, S 8, H MA 654, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Empresa: FISCONPON SL
Administrador Unico
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 224, S 8, H MA 654, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Empresa: RUPONTE SL
Consejero
- De Ponte Caicoya Melchor
- De Ponte Luz Elena
- De Ponte Machado Jose Maria
- Mascareño Ponte Miguel
- Rodriguez De Azero De Ponte Martin
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 136, S 8, H TF 13530, I/A 16 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-38
Empresa: DR SAFFER RAAB Y SAFFER SL
Liquidador
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869, L 782, F 4, S 8, H MA 25513, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-29
Empresa: RUPONTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Ponte Machado Jose Maria
- Rodriguez De Azero Y De Ponte Ivan
Consejero
- De Ponte Machado Jose Maria
Presidente
- De Ponte Machado Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 134, S 8, H TF 13530, I/A 12 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Empresa: RUPONTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Ponte Machado Jose Maria
- Rodriguez De Azero Y De Ponte Ivan
Consejero
- De Ponte Gonzalez Baltasar
- De Ponte Machado Baltasar
- De Ponte Machado Jose Maria
- Rodriguez De Azero Y De Ponte Ivan
Presidente
- De Ponte Machado Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 134, S 8, H TF 13530, I/A 11 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-38
Empresa: FISCONPON SL
Administrador Unico
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 223, S 8, H MA 654, I/A 5 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Empresa: FISCONPON SL
Administrador Solidario
- De Ponte Machado Jose Maria
- Muller De Ponte Edith Lilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085, L 2, F 223, S 8, H MA 654, I/A 5 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-29
Empresa: RUPONTE SL
Apoderado Solidario
- De Ponte Machado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 134, S 8, H TF 13530, I/A 10 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-38
VER MAS ACTOS
Información de DE PONTE MACHADO JOSE MARIA
Mostramos los datos de DE PONTE MACHADO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PONTE MACHADO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos