MUGUIRO AZNAR PILAR
Informe ejecutivo de MUGUIRO AZNAR PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUGUIRO AZNAR PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIDQUID ORGANIZACION Y RELACIONES PUBLICAS SA | Consejero | 09/08/2011 | 21/03/2013 |
BRABANTE CERVEZAS SL | Consejero | 05/05/2010 | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE MUGUIRO AZNAR PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGUIRO AZNAR PILAR
Consejero Delegado
Consejero
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Muguiro Aznar Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15777 , F 164, S 8, H M 266197, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: BRABANTE CERVEZAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 82, S 8, H M 493261, I/A 6 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Consejero Delegado
Consejero
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Muguiro Aznar Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15777 , F 164, S 8, H M 266197, I/A 9 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Empresa: BRABANTE CERVEZAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- INVERSIONES GUIPAN SL
- JALI INVERSIONES SL
- Muguiro Aznar Pilar
- Pan De Soraluce Muguiro Casilda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27371 , F 79, S 8, H M 493261, I/A 3 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-28
Información de MUGUIRO AZNAR PILAR
Mostramos los datos de MUGUIRO AZNAR PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGUIRO AZNAR PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos