LEON VILLAPALOS ANTONIO
Informe ejecutivo de LEON VILLAPALOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEON VILLAPALOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPIENS SL | Consejero | 06/06/2024 | |
ZAPIENS SL | Vicepresidente | 06/06/2024 | |
QUIDQUIDDON'T STOP SL | Administrador Unico | 02/02/2018 | |
MACARRO GLOBAL BUSINESS SA | Consejero | 10/10/2011 |
VINCULACIONES DE LEON VILLAPALOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON VILLAPALOS ANTONIO
Empresa: ZAPIENS SL
Consejero
- Caban Pete
- Giguere Sandra
- Gomez Lorenzo Miguel-angel
- Harris Jason
- Leon Villapalos Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Leon Villapalos Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 352988, I/A 9 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: QUIDQUIDDON'T STOP SL
Administrador Unico
- Leon Villapalos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30969 , F 20, S 8, H M 557453, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: QUIDQUIDDON'T STOP SL
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30969 , F 20, S 8, H M 557453, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15777 , F 166, S 8, H M 266197, I/A 12 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: TABINNOVATION SL
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30411 , F 123, S 8, H M 547372, I/A 9 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: TABINNOVATION SL
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30411 , F 122, S 8, H M 547372, I/A 6 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: QUIDQUIDDON'T STOP SL
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30969 , F 19, S 8, H M 557453, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Administrador Solidario
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15777 , F 164, S 8, H M 266197, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Consejero Delegado
Consejero
- Leon Villapalos Antonio
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Muguiro Aznar Pilar
Secretario
- Leon Villapalos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15777 , F 164, S 8, H M 266197, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: MACARRO GLOBAL BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Garcia Jose Albino
- Leon Villapalos Antonio
- Macarro Herrero Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 186, S 8, H M 524043, I/A 1 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
VER MAS ACTOS
Información de LEON VILLAPALOS ANTONIO
Mostramos los datos de LEON VILLAPALOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON VILLAPALOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos