MOZOTA MARTIN ANGEL
Informe ejecutivo de MOZOTA MARTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOZOTA MARTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONCAYOESTRELLA SERVICES SA | Consejero | 19/01/2022 | |
MONCAYOESTRELLA SERVICES SA | Secretario | 19/01/2022 |
VINCULACIONES DE MOZOTA MARTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOZOTA MARTIN ANGEL
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 31, S 8, H Z 28773, I/A 6 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Mozota Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 31, S 8, H Z 28773, I/A 6 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-50
Información de MOZOTA MARTIN ANGEL
Mostramos los datos de MOZOTA MARTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOZOTA MARTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos