GRACIA MATA ROBERTO
Informe ejecutivo de GRACIA MATA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA MATA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONCAYOESTRELLA SERVICES SA | Apoderado | 03/10/2022 | |
MONCAYOESTRELLA SERVICES SA | Consejero | 19/01/2022 |
VINCULACIONES DE GRACIA MATA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA MATA ROBERTO
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Apoderado
- Gracia Mata Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 194, S 8, H Z 28773, I/A 10 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 32, S 8, H Z 28773, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gracia Mata Roberto
- Mozota Martin Angel
- Pujol Medina Carlos
- Pujol Medina Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 31, S 8, H Z 28773, I/A 6 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-50
Empresa: MONCAYOESTRELLA SERVICES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 31, S 8, H Z 28773, I/A 6 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-50
Información de GRACIA MATA ROBERTO
Mostramos los datos de GRACIA MATA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA MATA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos