MOYA MUÑOZ JORGE
Informe ejecutivo de MOYA MUÑOZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYA MUÑOZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIS CIAC SL | Administrador Solidario | 19/12/2018 | |
PORTICA BCN 2018 SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 | |
PGMA SLP | Soc.Prof. | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE MOYA MUÑOZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA MUÑOZ JORGE
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 2 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 2 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: CRISTALLERIES I ALUMINIS CANET SLL
Liquidador
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38724 , F 206, S 8, H B 333144, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Empresa: CRISTALLERIES I ALUMINIS CANET SLL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Liquidador
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38724 , F 206, S 8, H B 333144, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Empresa: BCN REHABILITA 2018 SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46337 , F 62, S 8, H B 516845, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Empresa: PGMA SLP
Soc.Prof.
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 9, S 8, H CO 2001, I/A 12 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-14
Información de MOYA MUÑOZ JORGE
Mostramos los datos de MOYA MUÑOZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA MUÑOZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos