ARANDA MORENO RUBEN
Informe ejecutivo de ARANDA MORENO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARANDA MORENO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIS CIAC SL | Administrador Solidario | 19/12/2018 | |
PORTICA BCN 2018 SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 |
VINCULACIONES DE ARANDA MORENO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA MORENO RUBEN
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 2 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 2 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: CRISTALLERIES I ALUMINIS CANET SLL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38724 , F 206, S 8, H B 333144, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Empresa: BCN REHABILITA 2018 SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46337 , F 62, S 8, H B 516845, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: ALUMINIS CIAC SL
Administrador Solidario
- Aranda Moreno Ruben
- Moya Muñoz Jorge
- Pueyo Gibernau Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45445 , F 84, S 8, H B 488000, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Información de ARANDA MORENO RUBEN
Mostramos los datos de ARANDA MORENO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA MORENO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos