MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAL DISME SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2019 | |
KASTILGON DISTRIBUCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 12/06/2015 | 28/05/2019 |
VAL DISME SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2015 | 18/04/2017 |
VAL DISME SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2017 | 18/04/2017 |
VINCULACIONES DE MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
Empresa: VAL DISME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eslava Reig Carlos
- Iriondo Arriola Alberto
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9903, L 7185, F 195, S 8, H V 56283, I/A 57 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
Empresa: KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Iriondo Arriola Alberto
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 80, S 8, H CS 37492, I/A 13 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-12
Empresa: VAL DISME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iriondo Arriola Alberto
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
- Olmos Ibañez Matias Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9903, L 7185, F 193, S 8, H V 56283, I/A 48 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-46
Empresa: VAL DISME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eslava Reig Carlos
- Iriondo Arriola Alberto
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9903, L 7185, F 191, S 8, H V 56283, I/A 46 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-46
Empresa: KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
- Olmos Martinez Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671, L 1232, F 155, S 8, H CS 37492, I/A 6 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-12
Empresa: VAL DISME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iriondo Arriola Alberto
- Moya Carballo Juan Miguel
- Nuñez Garcia Juan Miguel
- Olmos Ibañez Matias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 3403, F 100, S 8, H V 56283, I/A 39 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-46
Información de MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA CARBALLO JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos