KASTILGON DISTRIBUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala de Xivert, S/N
Código Postal 12005
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
CIF B12935805
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 08/08/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Villanueva Ruiz Julio Alexander
VINCULACIONES DE KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Silva Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2021 | 03/02/2023 |
Bravo Silva Marta | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Garcia Valencia Belen | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Lopez Diaz Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Perez-fontan Fernandez Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Perez-fontan Fernandez Alberto | Secretario No Consejero | 03/07/2020 | 03/02/2023 |
Reina Valencia Roberto | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Sancho Ferrer Elena | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | 03/02/2023 |
Villanueva Ruiz Julio Alexander | Administrador Unico | 25/10/2022 | 03/02/2023 |
DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL | Consejero | 18/03/2015 | 25/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KASTILGON DISTRIBUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 182, S 8, H CS 37492, I/A 22 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-12
- RECTIFICADA la adjunta inscripción 20ª en cuanto al nombramiento del socio único de esta Mercantil que es la entidad VAL DISME, SL, con NIF B04028734 por la inscripción 21ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 182, S 8, H CS 37492, I/A 21 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 153, S 8, H CS 37492, I/A 20 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 153, S 8, H CS 37492, I/A 20 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-12
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 153, S 8, H CS 37492, I/A 20 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-12
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 153, S 8, H CS 37492, I/A 19 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-12
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 153, S 8, H CS 37492, I/A 19 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 152, S 8, H CS 37492, I/A 18 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 152, S 8, H CS 37492, I/A 18 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-12
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740, L 1301, F 152, S 8, H CS 37492, I/A 17 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-12