MOVILLA GRANERO EDUARDO
Informe ejecutivo de MOVILLA GRANERO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOVILLA GRANERO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL | Administrador Concursal | 21/06/2024 | |
MENAL INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Concursal | 20/02/2024 | |
SCENIKUS GLOBAL MARKETPLACE SL | Administrador Concursal | 07/02/2023 | |
PIT BOX MOTOS SL | Administrador Concursal | 16/03/2022 | |
BUFETE EMILIO MOVILLA SL | Apoderado Solidario | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE MOVILLA GRANERO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOVILLA GRANERO EDUARDO
Empresa: TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Nif:B78464914
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:04/06/2024
Número Procedimiento Concursal:779/2021
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-75361
Inscripción:
D
Fecha Inscripción21/06/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75361, I/A D (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: MENAL INFRAESTRUCTURAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MENAL INFRAESTRUCTURAS SL
Nif:B92241991
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:20/09/2022
Número Procedimiento Concursal:463/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2835
Libro:
1748
Folio:
27
Hoja:
8-50209
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835, L 1748, F 27, S 8, H MA 50209, I/A 7 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-29
Empresa: TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Nif:B78464914
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:12/11/2021
Número Procedimiento Concursal:779/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4577
Libro:
0
Folio:
148
Hoja:
8-75361
Inscripción:
C
Fecha Inscripción22/02/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 148, S 8, H M 75361, I/A C (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: SCENIKUS GLOBAL MARKETPLACE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SCENIKUS GLOBAL MARKETPLACE SL
Nif:B88455373
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:21/12/2022
Número Procedimiento Concursal:595/2022
Datos Registrales:
Tomo:
39243
Libro:
0
Folio:
84
Hoja:
8-697094
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/02/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39243 , F 84, S 8, H M 697094, I/A A (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: HAKKEN RESTAURACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HAKKEN RESTAURACION SL
Nif:B87697249
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:14/02/2020
Número Procedimiento Concursal:198/2020
Datos Registrales:
Tomo:
35257
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-633912
Inscripción:
8
Fecha Inscripción20/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35257 , F 222, S 8, H M 633912, I/A 8 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: PIT BOX MOTOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PIT BOX MOTOS SL
Nif:B87029674
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:02/03/2022
Número Procedimiento Concursal:7/2022
Datos Registrales:
Tomo:
32466
Libro:
0
Folio:
44
Hoja:
8-584370
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32466 , F 44, S 8, H M 584370, I/A A (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: PROINJAZA 2006 SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:21/10/2020
Número Procedimiento Concursal:1212/2020
Datos Registrales:
Tomo:
23367
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-419124
Inscripción:
6
Fecha Inscripción31/01/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23367 , F 217, S 8, H M 419124, I/A 6 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: KAST INTERNATIONAL SPAIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:KAST INTERNATIONAL SPAIN SL
Nif:B87789210
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:29/07/2020
Número Procedimiento Concursal:807/2020
Datos Registrales:
Tomo:
35747
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-642399
Inscripción:
4
Fecha Inscripción10/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35747 , F 109, S 8, H M 642399, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES DEL SOL DE ARANJUEZ SL
Nif:B78464914
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:12/11/2021
Número Procedimiento Concursal:779/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4577
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-75361
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577 , F 147, S 8, H M 75361, I/A A (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: KAST INTERNATIONAL SPAIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:KAST INTERNATIONAL SPAIN SL
Nif:B87789210
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Movilla Granero Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:29/07/2020
Número Procedimiento Concursal:807/2020
Datos Registrales:
Tomo:
35747
Libro:
0
Folio:
108
Hoja:
8-642399
Inscripción:
2
Fecha Inscripción17/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35747 , F 108, S 8, H M 642399, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
VER MAS ACTOS
Información de MOVILLA GRANERO EDUARDO
Mostramos los datos de MOVILLA GRANERO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOVILLA GRANERO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos