MOSKALENKO NATALIIA
Informe ejecutivo de MOSKALENKO NATALIIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOSKALENKO NATALIIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERRO PROPERTIES SL | Socio Unico | 26/10/2017 | |
RUEDA PROPERTIES SL | Socio Unico | 29/06/2017 | |
RUEDA PROPERTIES SL | Administrador Unico | 29/06/2017 | |
GRAPPTIFICA SL | Socio Unico | 01/07/2014 | |
GRAPPTIFICA SL | Administrador Unico | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE MOSKALENKO NATALIIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSKALENKO NATALIIA
Empresa: INICIATIVAS VACACIONALES SL
Administrador Solidario
- ANCASO CONSULTORES SL
- Da Silva Araujo Leia
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5785, L 4692, F 32, S 8, H MA148008, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
Empresa: INICIATIVAS VACACIONALES SL
Administrador Solidario
- ANCASO CONSULTORES SL
- Da Silva Araujo Leia
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5785, L 4692, F 31, S 8, H MA148008, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-29
Empresa: HIERRO PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 66, S 8, H M 655696, I/A 1 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Empresa: HIERRO PROPERTIES SL
Socio Único
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36503 , F 66, S 8, H M 655696, I/A 1 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Empresa: RUEDA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 195, S 8, H M 648814, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: RUEDA PROPERTIES SL
Socio Único
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 195, S 8, H M 648814, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Administrador Unico
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 186, S 8, H M 543601, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 186, S 8, H M 543601, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Socio Único
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 186, S 8, H M 543601, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 184, S 8, H M 543601, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Información de MOSKALENKO NATALIIA
Mostramos los datos de MOSKALENKO NATALIIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSKALENKO NATALIIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos