ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
Informe ejecutivo de ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDICORP ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 15/04/2021 |
VINCULACIONES DE ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
Empresa: MUNDICORP ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Llorente Bodelon Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 183, S 8, H M 804, I/A 13 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: MUNDICORP ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Llorente Bodelon Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 183, S 8, H M 804, I/A 13 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: MUNDICORP ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Llorente Bodelon Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 183, S 8, H M 804, I/A 11 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: MUNDICORP ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Llorente Bodelon Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 183, S 8, H M 804, I/A 11 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 186, S 8, H M 543601, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Consejero Delegado
Consejero
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Arrospide Oricain Ignacio-loyola
- Oricain Vigata Maria De Las Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3808 , F 125, S 8, H M 64031, I/A 11 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: GRAPPTIFICA SL
Administrador Mancomunado
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Moskalenko Nataliia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30199 , F 184, S 8, H M 543601, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Consejero Delegado
Consejero
- Arrospide Oricain Carlos Ignacio
- Arrospide Oricain Ignacio-loyola
- Oricain Vigata Maria De Las Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3808 , F 125, S 8, H M 64031, I/A 10 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO
Mostramos los datos de ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROSPIDE ORICAIN CARLOS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos