MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENDERO VENTURES SL | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
GILLTOWN INVEST SL | Apoderado | 12/06/2024 | |
PONT VENTURES PORTFOLIO EUROPE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 13/03/2024 | |
GIBSONHILL SPAIN SL | Apoderado | 28/02/2024 | |
APEX CAPITAL HOLDCO SL | Apoderado | 28/02/2024 | |
APEX MOBILITY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 05/02/2024 | |
SOLANA MADRID SL | Apoderado Solidario | 21/01/2024 | |
PONT VENTURES PORTFOLIO EUROPE SL | Apoderado | 21/11/2023 | |
BIA QSR INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
GRUPO SUR ATLANTIDA SL | Apoderado Solidario | 14/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
Empresa: SENDERO VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Lozano Orbe Maitane
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
- Perez Ranedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829207, I/A 3 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: GILLTOWN INVEST SL
Apoderado
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Perez Ranedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 794797, I/A 3 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Apoderado Solidario
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Perez Ranedo Eduardo
- Puertas Estrada Jana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46550 , F 173, S 8, H M 817378, I/A 2 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: GIBSONHILL SPAIN SL
Apoderado
- Alvarez-pedrosa Garcia Eugenia
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Mendez Porras Priscila
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46272 , F 123, S 8, H M 812791, I/A 3 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: BENNETTCLIFF SL
Apoderado
- Alvarez-pedrosa Garcia Eugenia
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Mendez Porras Priscila
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46272 , F 98, S 8, H M 812789, I/A 2 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: APEX MOBILITY SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alvarez-pedrosa Garcia Eugenia
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Mendez Porras Priscila
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45548 , F 153, S 8, H M 801118, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: SOLANA MADRID SL
Apoderado Solidario
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Jana Elena Puertas Estrada
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Perez Ranedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46057 , F 94, S 8, H M 809255, I/A 3 (21/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: PONT VENTURES PORTFOLIO EUROPE SL
Apoderado
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Perez Ranedo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44004 , F 103, S 8, H M 776239, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: RICHWOODS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alvarez-pedrosa Garcia Eugenia
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Garicano Del Hoyo Juan Ignacio
- Lozano Orbe Maitane
- Moscoso Del Prado Monteagudo Alejandro
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
- Panizo Vanbossel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 20, S 8, H M 795082, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: GRUPO SUR ATLANTIDA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 151, S 8, H M 697692, I/A 12 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
VER MAS ACTOS
Información de MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO
Mostramos los datos de MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSCOSO DEL PRADO MONTEAGUDO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos