LOZANO ORBE MAITANE
Informe ejecutivo de LOZANO ORBE MAITANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOZANO ORBE MAITANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENDERO VENTURES SL | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
BIA QSR INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
FATTAL SAN SEBASTIAN SL | Apoderado Solidario | 02/11/2023 | |
BIA COFFEE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 31/03/2023 | |
BIA CULINARY AND SNACKS INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 30/03/2023 |
VINCULACIONES DE LOZANO ORBE MAITANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO ORBE MAITANE
Empresa: SENDERO VENTURES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829207, I/A 3 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: RICHWOODS SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 20, S 8, H M 795082, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: LOJAS CIDARE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 92, S 8, H M 799513, I/A 2 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: BIA COFFEE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Lozano Orbe Maitane
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
- Panizo Vanbossel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 4, S 8, H M 661180, I/A 11 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: BIA CULINARY INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bocchieri Orts Alberto Stefano
- Lozano Orbe Maitane
- Muñoz Sanchez Hugo Luis
- Panizo Vanbossel Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37410 , F 219, S 8, H M 666886, I/A 13 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Información de LOZANO ORBE MAITANE
Mostramos los datos de LOZANO ORBE MAITANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO ORBE MAITANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos