MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINTEC SA | Apoderado | 07/04/2014 | 23/03/2016 |
INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA | Apoderado | 08/10/2014 | |
INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA | Apoderado | 22/11/2010 | 02/12/2011 |
INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA | Apoderado | 27/07/2010 | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
Empresa: PROINTEC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Frutos Martinez Alberto
- Moriñigo Rodriguez Antonio
- Sancho Lomana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34344 , F 33, S 8, H M 99965, I/A 248 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: ACCIONA INGENIERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Bucosa Lopez Esmeralda
- Del Campo Pastor Juan
- Diaz Llanos Ros Miguel
- Fernandez Amezaga Sofia
- Fernandez Lopez Jose Manuel
- Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio
- Fuertes Blanco Rosa Maria
- Fuertes Blanco Rosa Maria
- Fuertes Blanco Rosa Maria
- Garcia Gomez Jesus Cesareo
- Moriñigo Rodriguez Antonio
- Terreros Gancedo Rodriguez Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 206, S 8, H M 53241, I/A 172 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: PROINTEC SA
Apoderado
- Ariza Andoiz Rafael
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Del Saz Orozco Cañedo-arguelles Alfonso
- Gil Albarellos Marcos Rosalia
- Ibañez Bernaldo De Quiros Juan Ramon
- Moriñigo Rodriguez Antonio
- Rey De La Peña Jose
- Rodado Lopez Juan
- Rodriguez Del-castillo Luis-manuel
- Rodriguez Pinilla Jaime
- Rodriguez Sanchez Miguel Angel
- Salorio Del Moral Francisco Javier
- Santamaria Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 100, S 8, H M 99965, I/A 229 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: ACCIONA INGENIERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Baz Valverde Luis
- Baz Valverde Luis
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Contreras Olmedo Jesus Maria
- Garcia Dominguez Javier
- Moriñigo Rodriguez Antonio
- Navarro Gonzalez Valerio Begoña
- Relaño Estape Victor
- Relaño Estape Victor
- Relaño Estape Victor
- Relaño Estape Victor
- Rodriguez Vasquez Jose
- Salto Weis Azevedo Manuel
- Valverde Bas Jose Maria
- Zubcov Eugen
- Zuloaga De Francisco Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27246 , F 86, S 8, H M 53241, I/A 153 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: ACCIONA INGENIERIA SA
Apoderado
- Cutillas Megias Jesus
- Fernandez Lopez Jose Manuel
- Gonzalez Herrero Jose Manuel
- Moriñigo Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27246 , F 70, S 8, H M 53241, I/A 130 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Empresa: IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA SA
Apoderado
- Moriñigo Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27246 , F 64, S 8, H M 53241, I/A 125 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Información de MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORIÑIGO RODRIGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos