DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINTEC SA | Apoderado | 28/10/2011 | 23/03/2016 |
LA ALPARGATERIA SL | Consejero | 30/08/2011 | |
HISPANO AMERICANA DE INGENIERIA SL | Consejero | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
Empresa: PROINTEC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Frutos Martinez Alberto
- Moriñigo Rodriguez Antonio
- Sancho Lomana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34344 , F 33, S 8, H M 99965, I/A 248 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: PROINTEC SA
Apoderado
- De Frutos Martinez Alberto
- Ortega Mirabent Manuela
- Sancho Lomana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28869 , F 38, S 8, H M 99965, I/A 196 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: LA ALPARGATERIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Frutos Martinez Alberto
- De Zavala Valdes Juan
- Fernandez Gimenez Honorio
- Olazabal Janson Marcos
- San Martin Fernandez Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19647 , F 212, S 8, H M 283850, I/A 20 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Empresa: HISPANO AMERICANA DE INGENIERIA SL
Consejero
- De Frutos Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25864 , F 75, S 8, H M 466199, I/A 3 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO
Mostramos los datos de DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRUTOS MARTINEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos