MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
Informe ejecutivo de MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL | Apoderado | 29/12/2021 | |
CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL | Apoderado | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Apoderado
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 54, S 8, H SE 13074, I/A 15 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Consejero Delegado
- Morilla Perez Jose-manuel
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
- Morilla Perez Jose-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 53, S 8, H SE 13074, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Consejero Delegado
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 53, S 8, H SE 13074, I/A 12 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-41
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
- Morilla Perez Jose-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 8, S 8, H SE 40041, I/A 9 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Apoderado
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 187, S 8, H SE 13074, I/A 10 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
- Morilla Perez Jose-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 187, S 8, H SE 13074, I/A 9 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Administrador Unico
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 187, S 8, H SE 13074, I/A 9 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Apoderado
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 7, S 8, H SE 40041, I/A 8 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
- Morilla Perez Jose-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 6, S 8, H SE 40041, I/A 7 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: CONSINS 2020 SL
Socio Único
- Morilla Perez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23189 , F 92, S 8, H M 415571, I/A 2 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Información de MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL
Mostramos los datos de MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORILLA PEREZ JOSE-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos