MORILLA CARABANTES ANA
Informe ejecutivo de MORILLA CARABANTES ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORILLA CARABANTES ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL | Consejero | 11/04/2011 | 29/12/2021 |
CONSULTORES DE EMPRESAS Y ASESORES 2010 SL | Consejero | 11/04/2011 | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE MORILLA CARABANTES ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORILLA CARABANTES ANA
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 53, S 8, H SE 13074, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 8, S 8, H SE 40041, I/A 9 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-41
Empresa: CONSULTORES DE EMPRESAS 2001 SL
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2496 , F 187, S 8, H SE 13074, I/A 9 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Consejero
- Morilla Carabantes Ana
- Morilla Carabantes Begoña
- Morilla Carabantes Jose Manuel Carlos
- Morilla Perez Jose-manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 6, S 8, H SE 40041, I/A 7 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Información de MORILLA CARABANTES ANA
Mostramos los datos de MORILLA CARABANTES ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORILLA CARABANTES ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos