MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
Informe ejecutivo de MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 16/02/2020 |
VINCULACIONES DE MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Ferrer Perez Ramon
- Martinez Fernandez Rosa Ana
- Martinez Zuñiga Arturo
- Morgado Miranda Marta Pilar
- Morgado Miranda Marta Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 99, S 8, H M 609942, I/A 67 (16/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: OXIMESA SL
Apoderado Solidario
- Morgado Miranda Marta Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38951 , F 74, S 8, H M 138269, I/A 145 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: NIPPON GASES ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Morgado Miranda Marta Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31526 , F 50, S 8, H M 6857, I/A 614 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: PRAXAIR EUROHOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Morgado Miranda Marta Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25511 , F 130, S 8, H M 278291, I/A 71 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Empresa: PRAXAIR ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Morgado Miranda Marta Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31526 , F 17, S 8, H M 6857, I/A 563 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Información de MORGADO MIRANDA MARTA PILAR
Mostramos los datos de MORGADO MIRANDA MARTA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORGADO MIRANDA MARTA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos