FERRER PEREZ RAMON
Informe ejecutivo de FERRER PEREZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FERRER PEREZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 20/03/2023 | |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 16/02/2020 | |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 05/02/2020 | |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE FERRER PEREZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER PEREZ RAMON
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44259 , F 25, S 8, H M 609942, I/A 133 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Ferrer Perez Ramon
- Montalvo Porro Monica
- Verdun Llinas Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44259 , F 25, S 8, H M 609942, I/A 132 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 99, S 8, H M 609942, I/A 67 (16/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Ferrer Perez Ramon
- Martinez Fernandez Ana
- Plazas Moreno Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 95, S 8, H M 609942, I/A 65 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Ferrer Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 85, S 8, H M 609942, I/A 54 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38628 , F 80, S 8, H M 609942, I/A 53 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 99, S 8, H CA 18750, I/A 32 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: PRESSURE SISTEMAS INDUMARINOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 158, S 8, H CA 32763, I/A 12 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-11
Empresa: SOLUCIONES REUNIDAS 2009 SL
Apoderado
- Ferrer Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41228 , F 184, S 8, H B 383422, I/A 13 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18771 , F 150, S 8, H M 51643, I/A 111 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
VER MAS ACTOS
Información de FERRER PEREZ RAMON
Mostramos los datos de FERRER PEREZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER PEREZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos