MORENO POLO JORGE JESUS
Informe ejecutivo de MORENO POLO JORGE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO POLO JORGE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2010 | 19/01/2012 |
CENTRO DE FORMACION VIAL VIRGEN DE ARACELI SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2010 | 28/10/2011 |
CENTRO DE FORMACION VIAL VIRGEN DE ARACELI SL | Administrador Solidario | 25/01/2010 | |
ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL | Administrador Solidario | 22/01/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO POLO JORGE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO POLO JORGE JESUS
Empresa: ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Polo Isabel Rosario
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 214, S 8, H CO 3366, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-14
Administrador Mancomunado
- Moreno Polo Isabel Rosario
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 83, S 8, H CO 15904, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-14
Administrador Mancomunado
- Moreno Polo Isabel Rosario
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 83, S 8, H CO 15904, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-14
Administrador Solidario
- Moreno Galvez Joaquin
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 83, S 8, H CO 15904, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-14
Empresa: ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Polo Isabel Rosario
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 213, S 8, H CO 3366, I/A 7 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-14
Empresa: ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL
Administrador Solidario
- Moreno Polo Jorge Jesus
- Polo Jimenez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 213, S 8, H CO 3366, I/A 7 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-14
Información de MORENO POLO JORGE JESUS
Mostramos los datos de MORENO POLO JORGE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO POLO JORGE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos