MORENO GALVEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de MORENO GALVEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO GALVEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MORENO POLO SL | Apoderado Solidario | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO GALVEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GALVEZ JOAQUIN
Empresa: INVERSIONES MORENO POLO SL
Apoderado Solidario
- Moreno Galvez Joaquin
- Polo Jimenez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 106, S 8, H CO 26558, I/A 4 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-14
Administrador Solidario
- Moreno Galvez Joaquin
- Moreno Polo Jorge Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 83, S 8, H CO 15904, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-14
Empresa: INVERSIONES MORENO POLO SL
Administrador Unico
- Moreno Galvez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 106, S 8, H CO 26558, I/A 3 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-14
Empresa: ACADEMIA SAN CRISTOBAL SL
Administrador Solidario
- Moreno Galvez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 213, S 8, H CO 3366, I/A 6 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-14
Información de MORENO GALVEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de MORENO GALVEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GALVEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos